Ce vrem să facem este să ridicăm la pătrat (ori să înmulţim cu sine însuşi) un număr ce se termină cu cifra 5, ca de exemplu 45 ori 85 ori 125. Desigur, există calea folosirii calculatorului, a unui creion şi a unei bucăţi de hârtie ori, pentru cei mai versaţi în ale calculelor, efectuarea înmulţirii în minte.

 

Ce vrem să facem este să ridicăm la pătrat (ori să înmulţim cu sine însuşi) un număr ce se termină cu cifra 5, ca de exemplu 45 ori 85 ori 125. Desigur, există calea folosirii calculatorului, a unui creion şi a unei bucăţi de hârtie ori, pentru cei mai versaţi în ale calculelor, efectuarea înmulţirii în minte. Pentru cei care vor să ştie o scurtătură, o cale mai uşoară de a face calcule cu numere ce se termină în 5, iată reţeta:

 

Iată regulile pe care trebuie să le urmăm:
- întotdeauna rezultatul ridicării la pătrat unui număr ce se termină cu 5 va avea ultimele două cifre 25.
- rezultatul va începe cu produsul dintre prima cifră a numărului şi următoarea cifră luată în ordine crescătoare.

Complicat? Ne vom lămuri imediat prin câteva exemple...

a. Aşadar, 45 * 45= _ _ _ _.
Ultimele cifre, după cum am spus mai sus, vor fi mereu 25, deci acum ştim că 45 * 45 = _ _ 25.
Cum aflăm primele cifre ale rezultatului? Înmulţim 4 (prima cifră a numărului 45) cu 5 (următoarea cifră după 4).
Prin urmare, 4 * 5 = 20, iar rezultatul final va fi 45 * 45 = 2025.

 

b. 85 * 85 = _ _ _ _
85 * 85 = _ _ 25,
8 * 9 = 72
=>  85 * 85= 7225.

 

c. 105 * 105 =_ _ _ _
105 * 105 = _ _ 25
10 * 11= 110
105 * 105 = 11025

 

Simplu, nu?